ACTUALIZADO EL 03-08-2016
A fecha 22 de Julio del 2016 se renovó por segunda vez
la Junta Directiva, no presentándose ningún socio voluntario, ver COMUNICADO, por lo que actualmente es una JUNTA PROVISIONAL y está formado por 5 personas:
- Presidenta: Virginia del Agua Burgos
- Vicepresidenta: Lidia Alonso Criado
- Secretario: Ismael Medina Torres
- Tesorero: Hector Aparicio Ungidos
- Vocal: Sandra Aparicio Ungidos
- Fundación 18/09/2013: 18 altas nuevas (10 hombres, 6 mujeres y 2 menores)
- Resto del año 2013: 5 altas nuevas (4 hombres y 1 mujer) Total socios 23
- Año 2014: 13 altas nuevas (5 hombres, 6 mujeres y 2 menores) Total socios 36
- Año 2015 : 8 altas nuevas (7 hombres y 1 menor) Total socios 44
- Año 2016: hasta 12 febrero 1 alta nueva ( 1 hombre) -3 bajas
- TOTALES: 42 socios (
- Porcentaje representacion Junta Directiva: 11,90% del total de socios
- Próxima elección de la Junta Directiva: 11/12/2019
LISTA DE SOCIOS CON AÑO INCORPORACION Y BAJA EN SU CASO
- Ismael Medina (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Adrián Medina (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Herminio Rodríguez (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Lidia Criado (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Jorge González (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Luis Ángel Collantes (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Virginia del Agua (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Vicente Blanco (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Rosa Ana Andrés (18/09/2013 Miembro Fundador) BAJA 15-01-2016
- Sandra Aparicio (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Rubén Aguado (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Ana Belén Gómez (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Marcelino Arias (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Alejandro Revilla (18/09/2013 Miembro Fundador) BAJA el 15-01-2016
- Silvia Rivera (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Noa Collantes (18/09/2013 Miembro Fundador)
- Justo Barrios (19/09/2013 Miembro Fundador)
- Mariano Aldea(19/09/2013 Miembro Fundador)
- Eusebio del Rey (25/11/2013)
- Alberto Redondo (25/11/2013)
- Raúl Rivera (06/12/2013)
- Estrella Mateos (06/12/2013)
- Santiago Muñoz (09/12/2013)
- Beatriz Avilés (10/01/2014)
- Juan Pablo Cano /23/01/2014)
- Cristina Vázquez (31/01/2014) BAJA el 15-01-2016
- Cristina Baeza (31/01/2014)
- Virginia Ramos (23/02/2014)
- Luis Ángel Herrero (24/03/2014)
- Héctor Sangrador (18/03/2014)
- Elizabeth Calzón (08/08/2014)
- Rodrigo Pardo (28/08/2014)
- Luis Miguel Villada (13/09/2014)
- María Jesús Crespo (13/09/2014)
- Hugo Villada (13/09/2014)
- Mara de la Puente (10/12/2014)
- Hector Aparicio (17/01/2015)
- Celestino Gonzalez (01/04/2015)
- Jorge Rodriguez (11/04/2015)
- Carlos Redondo (11/04/2015)
- Arturo Rodriguez (23/02/2015)
- Francisco Herrero (22/08/2015)
- Hernan Medina (11/12/2015)
- Victor Blanco (09/09/2015)
- Jose Manuel Gonzalez (11/01/2016)